其他
苏林的第一把火
相关文章:苏林登顶之路|苏林当选新任越共中央总书记|浅析越南“四驾马车”的走向|苏林暂代一号位|越南“四驾马车”是哪些人?
2024年8月3日,越南共产党中央委员会同意越共中央书记处书记黎明慨辞职并不再担任中央委员,同意自然资源与环境部部长邓国庆、广宁省委书记阮春记与宣光省委书记朱文林辞去越共中央委员职务。
上午刚正式就位,下午干掉一个副国级(黎明慨担任副总理)和三个省部级,这是苏林的第一把火,烧得猛烈。
一、黎明慨
从2014年3月到2017年10月约3年半时间,回到家乡薄辽省,从省委副书记干起,到2015年10月成为省委书记,终成封疆大吏,时年51岁,2016年1月,成为十二大中央委员。
2017年10月,出任监察总署总监察长,次年2月,升任党委书记兼总监察长。
2021年1月,当选为十三大越共中央委员和中央书记处书记。2021年4月,任越南副总理。
在已经出事的领导中,我查到王庭惠从2001年到2011年在审计署当领导,从2006年后是一把手,这时候的黎明慨正是王庭惠的副手。这也许就是黎明慨辞职的原因吧。
二、邓国庆
邓国庆,1976年9月2日出生在越南中北部的河静省宜春县。
从1999年9月开始,在河静省建设厅工作11年,历任专员、副处长、处长等职,2007年2月,成为副厅长。2008年10月,出任河静省建设厅党组书记、厅长,这时的邓国庆年仅32岁,在河静省建设厅工作了9年。真正是年轻有为,至于为什么升官那么快,我还找不到线索。
干了两年多建设厅党委书记和厅长后,在2010年12月,出任河静省委委员兼任宜春县委书记,任期直至2013年6月。
2013年7月,37岁,任河静省委委员(2015年10月升为河静省委常委),省人民委员会副主席;河静科技协会联合会主席;2016年1月,当选为越共第十二届候补委员。
从2016年4月到2019年6月,任越共中央候补委员,河静省委副书记,河静省人民委员会党组书记、主席。
2019年6月,出任越共中央候补委员,河江省委书记(任期直至2023年5月),2021年1月,当选为越共第十三届中央委员会委员。
2023年5月22日,出任越共中央委员,越南自然资源和环境部部长。
对于邓国庆,我找不出任何线索,工作没几年且年经轻轻就当上省级建设部门一把手,不是上面有人使劲提,就是个人能力实在太突出,特别是捞钱的能力不凡。反正现在是出事儿了,不是上头人倒了,就是经济上被查了。
三、广宁省委书记阮春记
阮春记,1972年7月10日出生在越南北部的南定省春长县,环境科学学士,工商管理硕士,非传统安全管理硕士。
从2006年5月开始,一直在广宁省工作,出身于共青团系,在2011年12月,出任广宁省委委员、省委办公厅主任,任期一直到到2013年12月。
省委办公厅主任是省委书记的嫡系和亲信,我查了一下当时的省委书记是谁?赫然发现居然是现任总理范明政,他从2011年8月到2015年2月主政广宁省。我突然有一种不祥的预感:范总理要出事。
2013年12月以后,下到广宁省芒街市当市委书记,2年半后升任广宁省委副书记,省人民议会常务副主席,后任主席。
2019年9月开始成为封疆大吏,出任广宁省委书记至今,2021年1月30日,当选为第十三届中央委员会委员。
四、朱文林
——全文完——
郑重声明:图片选自网络,如有侵权请联系删除;如需转载,敬请私信联系。